Composició i competències Junta de Govern | Ajuntament de València - València
Composició i competències
És l'òrgan col·legiat del govern executiu municipal.
Col·labora en la funció de direcció política amb l'alcalde i exercix les funcions executives i administratives previstes en la legislació de règim local i en el reglament orgànic de govern i administració de l'Excm. Ajuntament de València.
Composició i nomenament:
L'alcalde assumix la presidència de la Junta de Govern local i nomena i separa lliurement els altres membres de la mateixa, el nombre de la qual no podrà excedir un terç del nombre legal de membres de la Corporació.
Els membres que componen la Junta de Govern Local són:
Membres de la Junta Local de Govern
Sra.
|
Mª José Ferrer San Segundo
|
Partit Popular
|
Sr.
|
Juan Badenas Carpio
|
Partit VOX
|
Sra.
|
Julia Climent Monzó
|
Partit Popular
|
Sr.
|
Juan Manuel Giner Corell
|
Partit Popular
|
Sr.
|
Juan Carlos Caballero Montañés
|
Partit Popular
|
Sr.
|
José Marí Olano
|
Partit Popular
|
Sr.
|
José Luis Moreno Maicas
|
Partit Popular
|
Sr.
|
Paula María Llobet Vilarrasa
|
Partit Popular
|
Sr.
|
Santiago Ballester Casabuena
|
Partit Popular
|
Sr.
|
Jesús Carbonell Aguilar
|
Partit Popular
|
Sra.
|
Cecilia Carmen Herrero Camilleri
|
Partit VOX
|
Organització i funcionamentTinents d'AlcaldeReglament Orgànic de Govern i Administració de l'Ajuntament de València (pdf 1,2 Mb)
PERE S. FUSET i TORTOSA
RESPONSABILITATS EN L'AJUNTAMENT
Regidor del Grup Municipal Compromís.
Tercer Tinent d'Alcalde.
Coordinador General de l'àrea de Educació, Cultura i Esports.
Regidor Delegat de Cultura Festiva.
Regidor Delegat d'Agenda Digital i Administració Electrònica.
Portaveu del Grup Municpal Compromís per València.
Vicepresident segon de la Junta Local de Protecció Civil.
Vocal titular Patronat Fund. C.V. Promoció Estratègica, Desenvolupament i Innovació Urbana (INNDEA-Las Naves).
Vocal de l'Org. Autòn. Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València.
Vocal de l'Org. Autòn. Fundació Esportiva Municipal.
President i vocal de l'Org. Autòn. Junta Central Fallera.
Representant en l'Asamblea General de la Red Española de Ciudades Inteligentes.
Vocal suplent del Consell Rector del Consorci València 2007.
Vicepresident de la Junta Municipal d'Exposició.
Vocal suplent de l'OAM Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals.
DECLARACIONS DE BÉNS I DRETS PATRIMONIALS
Retribució anual bruta: 81.349,24 €
Declaració de béns i drets patrimonials:
BOP 03.07.2019 (pdf 253 Kb) BOP 26.03.2020 (Pdf. 256 Kb)
BOP 23.03.2021 (pdf 263 Kb.)BOP 04.03.2022 (pdf 230 kb).
BOP 02.03.2023 (pdf 148 kb).BOP 30.06.2023 (pdf 163 Kb)